Birgit Alkenings | Stadt Hilden | Stadt Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 | Bürgermeisterin, Stadt Hilden | Bürgermeisterin, Stadt Hilden |
Birgit Alkenings | Stadt Hilden | Stadt Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 22.06.2014 | bis 22.06.2014 | |
Ralf Peter Beier | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | 11.09.2019 | | von 11.09.2019 | |
Manfred Böhm | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 | |
Friedhelm Burchartz | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | stellv. beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | 03.06.2020 | | von 03.06.2020 | |
Marion Buschmann | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
Michael Deprez | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 | |
Kämmerin und Beigeordnete Anja Franke | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 15.05.2019 | | von 15.05.2019 | Kämmerin, Stadt Hilden | Kämmerin, Stadt Hilden |
Fred-Harry Frenzel | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
Christian Gartmann | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 | |
Wolfgang Greve-Tegeler | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 28.04.2020 | von 25.06.2014 bis 28.04.2020 | |
Peter Groß | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 03.06.2020 | | von 03.06.2020 | CDU | CDU |
Thomas Grünendahl | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 | |
Markus Hanten | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 25.06.2014 | 31.05.2018 | von 25.06.2014 bis 31.05.2018 | |
Dr. Heimo Haupt | AfD | AfD stellv. beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | stellv. beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | 25.06.2014 | 03.06.2020 | von 25.06.2014 bis 03.06.2020 | |
Dr. Heimo Haupt | AfD | AfD stellv. beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | stellv. beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | 17.12.2014 | 03.06.2020 | von 17.12.2014 bis 03.06.2020 | |
Manfred Herberg | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | 16.03.2016 | 03.06.2020 | von 16.03.2016 bis 03.06.2020 | |
Beigeordnete a. D. Rita Hoff | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 31.10.2018 | 15.05.2019 | von 31.10.2018 bis 15.05.2019 | Beigeordnete, Stadt Hilden | Beigeordnete, Stadt Hilden |
Bernd Hoppe | | beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | 17.12.2014 | 03.06.2020 | von 17.12.2014 bis 03.06.2020 | |
Yannick Hoppe | FDP | FDP stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 23.01.2019 | von 25.06.2014 bis 23.01.2019 | |
Werner Horzella | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
Rudolf Joseph | FDP | FDP stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 03.04.2019 | | von 03.04.2019 | |
Sabine Kittel | CDU | CDU beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | 16.03.2016 | 31.07.2019 | von 16.03.2016 bis 31.07.2019 | BA | BA |
Kämmerer Heinrich Klausgrete | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | | 30.10.2018 | bis 30.10.2018 | |
Marlene Kochmann | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
Gabriele Lewe | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
Rolf Mayr | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
Gerhard Pohlmann | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 25.06.2014 | 16.03.2016 | von 25.06.2014 bis 16.03.2016 | |
Günter Pohlmann | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
Jörg Probach | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
in Reihenfolge der Reserveliste Ratsmitglieder | | Stellvertretung (RM'er + sBer in Reihenfolge der Reserveliste) | Stellvertretung (RM'er + sBer in Reihenfolge der Reserveliste) | 19.12.2019 | | von 19.12.2019 | |
Stefan Rüscher | FDP | FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | | | |
Rainer Schlottmann | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 | |
Franz-Dieter Schnitzler | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 25.06.2014 | 16.03.2016 | von 25.06.2014 bis 16.03.2016 | |
Norbert Schreier | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | | | |
Dominik Stöter | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | | | |
Anne Kathrin Stroth | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 | |
Bürgermeister a. d. Horst Thiele | | Mitglied gemäß § 113 GO | Mitglied gemäß § 113 GO | | 22.06.2014 | bis 22.06.2014 | |
Hartmut Toska | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | | | |
Angelika Urban | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
Franz-Josef Verhalen | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | 03.06.2020 | | von 03.06.2020 | |
Susanne Vogel | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | | | | |
Brigitte Wagner | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
Carsten Wannhof | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 | |
Hans-Jürgen Weber | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 | |
Hans-Jürgen Weber | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
Kurt Wellmann | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 | |